SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
Informe ejecutivo de SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO SERENITY SL | Administrador Unico | 22/12/2020 | |
ARISTOCRAZY SA | Administrador Unico | 04/02/2014 | |
SUAREZ H SA | Administrador Unico | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3970,A , I/ 33 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-48
Empresa: SUAREZ H SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 199, S 8, H BI 5343,A , I/ 31 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: ECO SERENITY SL
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5968 , F 170, S 8, H BI 76058, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 214, S 8, H BI 3970,A , I/ 20 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-48
Empresa: SUAREZ H SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 197, S 8, H BI 5343,A , I/ 23 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 211, S 8, H BI 3970,A , I/ 14 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-48
Empresa: ARISTOCRAZY SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 211, S 8, H BI 3970,A , I/ 14 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-48
Empresa: SUAREZ H SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 196, S 8, H BI 5343,A , I/ 19 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-48
Empresa: SOGEPRO SA
Administrador Unico
- Suarez De La Villa Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 169, S 8, H BI 3970,A , I/ 6 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-48
Información de SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO
Mostramos los datos de SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ DE LA VILLA EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos