SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
Informe ejecutivo de SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPA AQUA THAI SL | Administrador Unico | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
Empresa: CANARIAS SPORTS HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Suarez Acevedo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3307 , F 112, S 8, H TF 50470, I/A 5 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: CANARIAS SPORTS HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Suarez Acevedo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 49, S 8, H TF 50470, I/A 3 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-38
Empresa: SPA AQUA THAI SL
Administrador Unico
- Suarez Acevedo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686, L 3686, F 210, S 8, H PO 50793, I/A 1 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-36
Información de SUAREZ ACEVEDO CRISTINA
Mostramos los datos de SUAREZ ACEVEDO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ ACEVEDO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos