STRUCK CAROLIN
Informe ejecutivo de STRUCK CAROLIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STRUCK CAROLIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/01/2014 | 18/11/2014 |
BOUTIQUE HOTELS PORTO PETRO SL | Administrador Unico | 18/02/2014 | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE STRUCK CAROLIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STRUCK CAROLIN
Empresa: ENGES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Kogan Galyna
- Riera Valles Miquel Angel
- Struck Carolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 42, S 8, H PM 73194, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-07
Empresa: BOUTIQUE HOTELS PORTO PETRO SL
Administrador Unico
- Struck Carolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 95, S 8, H PM 73327, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-07
Empresa: BOUTIQUE HOTELS PORTO PETRO SL
Administrador Unico
- Struck Carolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 93, S 8, H PM 73327, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-07
Empresa: ENGES SPAIN SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Kogan Galyna
- Riera Valles Miquel Angel
- Struck Carolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 41, S 8, H PM 73194, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-07
Información de STRUCK CAROLIN
Mostramos los datos de STRUCK CAROLIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STRUCK CAROLIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos