STROBL RAINER
Informe ejecutivo de STROBL RAINER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE STROBL RAINER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA FUNDADOR SL | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
RESIDENCIA FUNDADOR SL | Socio Unico | 25/09/2015 |
VINCULACIONES DE STROBL RAINER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STROBL RAINER
Empresa: RESIDENCIA FUNDADOR SL
Administrador Unico
- Strobl Rainer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 199, S 8, H AL 44927, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-04
Empresa: RESIDENCIA FUNDADOR SL
Administrador Unico
- Strobl Rainer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 199, S 8, H AL 44927, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-04
Empresa: RESIDENCIA FUNDADOR SL
Administrador Unico
- Strobl Rainer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 198, S 8, H AL 44927, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-04
Empresa: RESIDENCIA FUNDADOR SL
Socio Único
- Strobl Rainer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 198, S 8, H AL 44927, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-04
Información de STROBL RAINER
Mostramos los datos de STROBL RAINER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STROBL RAINER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos