STRAUS HERMANN
Informe ejecutivo de STRAUS HERMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE STRAUS HERMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RELYONIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2024 | |
RELYONIT SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2022 | |
RELYONIT SL | Apoderado | 21/07/2021 | |
RELYONIT SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2021 |
VINCULACIONES DE STRAUS HERMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STRAUS HERMANN
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manso Izquierdo Sergio
- Ramiro Castellano Ricardo
- Straus Hermann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 223, S 8, H M 688534, I/A 25 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado
- Manso Izquierdo Sergio
- Ramiro Castellano Ricardo
- Straus Hermann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 219, S 8, H M 688534, I/A 17 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 217, S 8, H M 688534, I/A 16 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Uroz Jose Pablo
- Straus Hermann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 214, S 8, H M 688534, I/A 10 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: RELYONIT SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Uroz Jose Pablo
- Straus Hermann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 213, S 8, H M 688534, I/A 9 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Información de STRAUS HERMANN
Mostramos los datos de STRAUS HERMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STRAUS HERMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos