STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
Informe ejecutivo de STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASIAN SOURCES SL | Consejero | 04/11/2011 | |
QUICKNET SL | Consejero | 29/12/2009 | |
SPREE INVESTIMENTS SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2009 | |
ALIUS INVERSIONES SL | Consejero | 10/02/2009 |
VINCULACIONES DE STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
Empresa: ASIAN SOURCES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Algar Calderon Juan
- Mendoza Sanz Antonio
- Stratton Capital Holdings Ltd
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22219 , F 158, S 8, H M 396602, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Empresa: QUICKNET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Algar Calderon Juan Ramon
- Mendoza Sanz Antonio
- Stratton Capital Holdings Ltd
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15433 , F 127, S 8, H M 259183, I/A 11 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Empresa: ALIUS BERLIN SL
Administrador Mancomunado
- Mendoza Zabala Jose Luis
- Moreno Mendoza Fernando
- Ridruejo Timbal Ignacio
- Stratton Capital Holdings Ltd
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23631 , F 157, S 8, H M 424071, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Empresa: ALIUS INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Ceron Fabio Eugenio
- Mendoza Sanz Antonio
- Moreno Mendoza Fernando
- Stratton Capital Holdings Ltd
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 16, S 8, H BI 53323, I/A 4 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-48
Información de STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD
Mostramos los datos de STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STRATTON CAPITAL HOLDINGS LTD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos