STRAND NILSSON JAN MARTIN
Informe ejecutivo de STRAND NILSSON JAN MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STRAND NILSSON JAN MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2009 | 04/09/2013 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2009 | 14/08/2013 |
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Secretario | 06/02/2012 | |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Secretario | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE STRAND NILSSON JAN MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STRAND NILSSON JAN MARTIN
Apoderado Mancomunado Solidario
- Strand Nilsson Jan Martin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 206, S 8, H M 270313, I/A 41 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Strand Nilsson Jan Martin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 83, S 8, H M 270312, I/A 45 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Secretario
- Strand Nilsson Jan Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 202, S 8, H M 270313, I/A 32 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Secretario
- Strand Nilsson Jan Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 78, S 8, H M 270312, I/A 35 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Sanchez Alfonso-javier
- Strand Nilsson Jan Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 200, S 8, H M 270313, I/A 26 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Sanchez Alfonso-javier
- Strand Nilsson Jan Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 75, S 8, H M 270312, I/A 29 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de STRAND NILSSON JAN MARTIN
Mostramos los datos de STRAND NILSSON JAN MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STRAND NILSSON JAN MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos