STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
Informe ejecutivo de STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEIFER CONTROL Y CALIDAD SL | Consejero | 12/03/2020 | 09/03/2021 |
CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE LA FERTILIDAD SL | Consejero | 19/12/2019 | 09/03/2020 |
CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL | Consejero | 01/08/2019 | 04/03/2020 |
VINCULACIONES DE STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
Empresa: CEIFER CONTROL Y CALIDAD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Ramirez Lopez Juan Pablo
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 198, S 8, H GR 35364, I/A 12 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-18
Empresa: CEIFER CONTROL Y CALIDAD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Ramirez Lopez Juan Pablo
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 130, S 8, H GR 35364, I/A 10 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-18
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Castilla Alcala Jose Antonio
- Ramirez Lopez Juan Pablo
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 142, S 8, H GR 4675, I/A 10 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-18
Empresa: CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Castilla Aguilar Rafael Javier
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 146, S 8, H SE 85670, I/A 6 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Castilla Alcala Jose Antonio
- Ramirez Lopez Juan Pablo
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 141, S 8, H GR 4675, I/A 8 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-18
Empresa: CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Castilla Aguilar Rafael Javier
- Stoetter Markus Karl Ludwig
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 144, S 8, H SE 85670, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-41
Información de STOETTER MARKUS KARL LUDWIG
Mostramos los datos de STOETTER MARKUS KARL LUDWIG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STOETTER MARKUS KARL LUDWIG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos