STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
Informe ejecutivo de STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZASTOMA-COLOGNE SL | Socio Unico | 28/04/2017 | |
ZASTOMA-COLOGNE SL | Administrador Unico | 28/04/2017 |
VINCULACIONES DE STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
Empresa: ZASTOMA-COLOGNE SL
Administrador Unico
- Stockhausen Franz Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2707 , F 21, S 8, H PM 81384, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-07
Empresa: ZASTOMA-COLOGNE SL
Socio Único
- Stockhausen Franz Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2707 , F 21, S 8, H PM 81384, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-07
Empresa: ZAMAL & MALDONADO SL
Liquidador
- Stockhausen Franz Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746, L 2657, F 120, S 8, H MA 75614, I/A 3 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-29
Empresa: ZAMAL & MALDONADO SL
Administrador Unico
- Stockhausen Franz Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746, L 2657, F 120, S 8, H MA 75614, I/A 3 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-29
Empresa: ZAMAL & MALDONADO SL
Administrador Unico
- Stockhausen Franz Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746, L 2657, F 120, S 8, H MA 75614, I/A 2 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Información de STOCKHAUSEN FRANZ GEORG
Mostramos los datos de STOCKHAUSEN FRANZ GEORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STOCKHAUSEN FRANZ GEORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos