STITSELAAR WILLEM
Informe ejecutivo de STITSELAAR WILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STITSELAAR WILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENTACOM INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/09/2019 | 13/07/2020 |
PENTACOM INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL | Consejero | 24/09/2019 | 13/07/2020 |
PENTACOM INVESTMENTS SPAIN OPCO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/09/2019 | 10/07/2020 |
PENTACOM INVESTMENTS SPAIN OPCO SL | Consejero | 27/09/2019 | 10/07/2020 |
VINCULACIONES DE STITSELAAR WILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STITSELAAR WILLEM
Empresa: PENTACOM INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Stitselaar Willem
Consejero
- Stitselaar Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40340 , F 191, S 8, H M 694671, I/A 14 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: PENTACOM INVESTMENTS SPAIN OPCO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Stitselaar Willem
Consejero
- Stitselaar Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39121 , F 39, S 8, H M 695085, I/A 11 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: GLOBAL TYCHE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Beldarrain Santos Manuel
- Bradshaw Mark
- Stitselaar Willem
Consejero
- Beldarrain Santos Manuel
- Bradshaw Mark
- Stitselaar Willem
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39121 , F 32, S 8, H M 695085, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: GLOBAL TIDORE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Beldarrain Santos Manuel
- Bradshaw Mark
- Stitselaar Willem
Consejero
- Beldarrain Santos Manuel
- Bradshaw Mark
- Stitselaar Willem
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39099 , F 192, S 8, H M 694671, I/A 2 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Información de STITSELAAR WILLEM
Mostramos los datos de STITSELAAR WILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STITSELAAR WILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos