STEVE CAHILL
Informe ejecutivo de STEVE CAHILL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE STEVE CAHILL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLT TECHNOLOGY SHARED SERVICE CENTRE BARCELONA SL | Director General | 21/10/2010 | 15/03/2016 |
COLT TECHNOLOGY SHARED SERVICE CENTRE BARCELONA SL | Presidente | 17/11/2010 | 11/03/2011 |
COLT TECHNOLOGY SHARED SERVICE CENTRE BARCELONA SL | Consejero | 17/11/2010 | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE STEVE CAHILL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEVE CAHILL
Apoderado Mancomunado
Director General
- Steve Cahill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 169, S 8, H B 346885, I/A 30 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Empresa: COLT TELECOM BARCELONA SL
Consejero
- Cabrero Olalla Maria Helena
- Serra Casals Eduardo
- Steve Cahill
Presidente
- Steve Cahill
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 163, S 8, H B 346885, I/A 16 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: COLT TELECOM BARCELONA SL
Consejero
- Steve Cahill
Presidente
- Steve Cahill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 163, S 8, H B 346885, I/A 15 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Empresa: COLT TELECOM BARCELONA SL
Director General
- Steve Cahill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 121, S 8, H B 346885, I/A 13 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Información de STEVE CAHILL
Mostramos los datos de STEVE CAHILL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEVE CAHILL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos