STEPHANE LAURENT GUERIN
Informe ejecutivo de STEPHANE LAURENT GUERIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE STEPHANE LAURENT GUERIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VADAL BUSINESS SL | Administrador Unico | 02/12/2013 | |
GRENANI DIAGONAL BCN SL | Apoderado | 27/11/2012 | |
CANTABRICO AVILES SL | Administrador Unico | 23/11/2011 | |
TURIFER PLUS SL | Administrador Unico | 04/01/2011 | |
TEORAC PLUS SL | Administrador Unico | 04/01/2011 | |
NOAROS SL | Apoderado | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE STEPHANE LAURENT GUERIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEPHANE LAURENT GUERIN
Empresa: VADAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39149 , F 56, S 8, H B 340756, I/A 6 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
Empresa: TRIGEN EXTENS SL
Administrador Solidario
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39759 , F 88, S 8, H B 353921, I/A 5 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
Empresa: GRENANI DIAGONAL BCN SL
Apoderado
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35828 , F 75, S 8, H B 267545, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-08
Empresa: INNAMORAMENTO SL
Administrador Solidario
- Bruno Durand
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40136 , F 37, S 8, H B 361661, I/A 2 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
Empresa: CANTABRICO AVILES SL
Administrador Unico
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34762 , F 155, S 8, H B 249241, I/A 8 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: GRENANI DIAGONAL BCN SL
Apoderado
- Oxni Ariel Maceo Ferrer
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35828 , F 74, S 8, H B 267545, I/A 5 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
Empresa: TEORAC PLUS SL
Administrador Unico
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42204 , F 199, S 8, H B 404016, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Empresa: TURIFER PLUS SL
Administrador Unico
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42204 , F 219, S 8, H B 404026, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Empresa: JINNAM EUROPA SL
Administrador Solidario
- Bruno Durand
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36934 , F 34, S 8, H B 292196, I/A 3 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Empresa: NOAROS SL
Apoderado
- Stephane Laurent Guerin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40923 , F 216, S 8, H B 372866, I/A 5 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
Información de STEPHANE LAURENT GUERIN
Mostramos los datos de STEPHANE LAURENT GUERIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEPHANE LAURENT GUERIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos