STELIAN MURESAN ALEXANDRU
Informe ejecutivo de STELIAN MURESAN ALEXANDRU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE STELIAN MURESAN ALEXANDRU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA DEHESA DE ALCOLEA SL | Socio Unico | 03/01/2012 | 07/03/2018 |
LA DEHESA DE ALCOLEA SL | Administrador Unico | 03/01/2012 | 05/12/2014 |
VINCULACIONES DE STELIAN MURESAN ALEXANDRU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STELIAN MURESAN ALEXANDRU
Empresa: LA DEHESA DE ALCOLEA SL
Administrador Unico
- Stelian Muresan Alexandru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 65, S 8, H CR 21598, I/A 3 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-13
Empresa: LA DEHESA DE ALCOLEA SL
Administrador Unico
- Stelian Muresan Alexandru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 62, S 8, H CR 21598, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-13
Empresa: LA DEHESA DE ALCOLEA SL
Socio Único
- Stelian Muresan Alexandru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 62, S 8, H CR 21598, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-13
Información de STELIAN MURESAN ALEXANDRU
Mostramos los datos de STELIAN MURESAN ALEXANDRU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STELIAN MURESAN ALEXANDRU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos