STEK ALBERT VAN
Informe ejecutivo de STEK ALBERT VAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STEK ALBERT VAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T1 INDUSTRIAL DE TORREJON SL | Administrador Unico | 11/02/2013 | 11/10/2021 |
STERBEMA IBERICA SL | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2010 | |
STERBEMA IBERICA SL | Presidente | 29/01/2010 | |
STERBEMA IBERICA SL | Consejero | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE STEK ALBERT VAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEK ALBERT VAN
Empresa: T1 INDUSTRIAL DE TORREJON SL
Administrador Unico
- Stek Albert Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20446 , F 54, S 8, H M 361635, I/A 11 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: T1 INDUSTRIAL DE TORREJON SA
Administrador Unico
- Stek Albert Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20446 , F 28, S 8, H M 361635, I/A 10 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: T1 INDUSTRIAL DE TORREJON SA
Administrador Unico
- Stek Albert Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20446 , F 26, S 8, H M 361635, I/A 8 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: STERBEMA IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arenas Uria Jose Antonio
- Stek Albert Van
Consejero
- Arenas Uria Jose Antonio
- Monreal Alfageme Carlos
- Stek Albert Van
Presidente
- Stek Albert Van
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 217, S 8, H M 134143, I/A 15 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Información de STEK ALBERT VAN
Mostramos los datos de STEK ALBERT VAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEK ALBERT VAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos