STECHER UWE
Informe ejecutivo de STECHER UWE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE STECHER UWE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL | Apoderado | 05/09/2018 | |
KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL | Apoderado | 15/02/2016 |
VINCULACIONES DE STECHER UWE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STECHER UWE
Empresa: KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Stecher Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 29, S 8, H NA 35638, I/A 7 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-31
Empresa: KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Schlimme Jochen
- Stecher Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 29, S 8, H NA 35638, I/A 5 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-31
Empresa: KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Schlimme Jochen
- Stecher Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 29, S 8, H NA 35638, I/A 5 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-31
Empresa: KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 27, S 8, H NA 35638, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-31
Empresa: KROMBERG & SCHUBERT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Schlimme Jochen
- Stecher Uwe
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 24, S 8, H NA 35638, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Información de STECHER UWE
Mostramos los datos de STECHER UWE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STECHER UWE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos