STAVARACHE CARMEN CATALINA
Informe ejecutivo de STAVARACHE CARMEN CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE STAVARACHE CARMEN CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2023 | |
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2023 | |
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
MOVILIZER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2023 | |
HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 29/05/2023 | |
HONEYWELL SL | Apoderado Mancomunado | 29/05/2023 | |
ELSTER MEDICION SA | Apoderado Mancomunado | 09/05/2023 | |
HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2023 | |
MOVILIZER SPAIN SL | Apoderado | 30/08/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE STAVARACHE CARMEN CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STAVARACHE CARMEN CATALINA
Empresa: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44017 , F 91, S 8, H M 57774, I/A 88 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44017 , F 81, S 8, H M 630095, I/A 14 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: MOVILIZER SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44017 , F 72, S 8, H M 603070, I/A 20 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35800 , F 198, S 8, H M 643268, I/A 21 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 76, S 8, H M 106204, I/A 73 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37659 , F 144, S 8, H M 90003, I/A 189 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaiswal Alina-loana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 206, S 8, H M 104204, I/A 77 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Menchero Jose Maria
- Marsanu Claudia Alina
- Ortega Cano Francisco
- Preoteasa-jaisway Alina Ioana
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 176, S 8, H SS 35009, I/A 52 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-20
Empresa: HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Aymard Vanessa Josefina
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 202, S 8, H M 104204, I/A 70 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: MOVILIZER SPAIN SL
Apoderado
- Aymard Vanessa Josefina
- Stavarache Carmen Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 92, S 8, H M 603070, I/A 14 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
VER MAS ACTOS
Información de STAVARACHE CARMEN CATALINA
Mostramos los datos de STAVARACHE CARMEN CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STAVARACHE CARMEN CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos