STANISLAV KUKHAREV
Informe ejecutivo de STANISLAV KUKHAREV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE STANISLAV KUKHAREV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUFIUM SOLUCIONES TECNICAS SL | Apoderado Solidario | 25/08/2020 | |
TALLER DE EMBRAGUE SL | Administrador Solidario | 26/02/2020 | |
SOLO EMBRAGUE SL | Administrador Unico | 14/04/2016 |
VINCULACIONES DE STANISLAV KUKHAREV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STANISLAV KUKHAREV
Empresa: TALLER DE EMBRAGUE SL
Apoderado Solidario
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 148, S 8, H B 517539, I/A 4 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: GRUFIUM SOLUCIONES TECNICAS SL
Apoderado Solidario
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47415 , F 192, S 8, H B 551157, I/A 2 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Empresa: TALLER DE EMBRAGUE SL
Apoderado Solidario
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 147, S 8, H B 517539, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: TALLER DE EMBRAGUE SL
Administrador Solidario
- Alexander Kukharev Berlusconi
- Stanislav Kukharev
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 147, S 8, H B 517539, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: TALLER DE EMBRAGUE SL
Administrador Solidario
- Alexander Kukharev Berlusconi
- Stanislav Kukharev
Administrador Unico
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 147, S 8, H B 517539, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: TALLER DE EMBRAGUE SL
Administrador Unico
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 146, S 8, H B 517539, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: SPAIN CONCERT SL
Administrador Solidario
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45314 , F 12, S 8, H B 483880, I/A 2 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Empresa: SPAIN CONCERT SL
Administrador Solidario
- Stanislav Kukharev
- Valeriy Furman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45314 , F 11, S 8, H B 483880, I/A 1 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Empresa: SOLO EMBRAGUE SL
Administrador Unico
- Stanislav Kukharev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 220, S 8, H B 483798, I/A 1 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Información de STANISLAV KUKHAREV
Mostramos los datos de STANISLAV KUKHAREV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STANISLAV KUKHAREV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos