SSU MAY AMY TAM
Informe ejecutivo de SSU MAY AMY TAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SSU MAY AMY TAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEY MATTERS ALWAYS SL | Administrador Solidario | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE SSU MAY AMY TAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SSU MAY AMY TAM
Empresa: ARAGO ENTRESOL RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jarque Sirera Miguel
- Jarque Verges Eduard
- Ssu May Amy Tam
- Todor Anguelov Panayotov
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46668 , F 140, S 8, H B 527182, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: ARAGO ENTRESOL RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jarque Sirera Miguel
- Jarque Verges Eduard
- Ssu May Amy Tam
- Todor Anguelov Panayotov
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46668 , F 138, S 8, H B 527182, I/A 2 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-08
Empresa: MONEY MATTERS ALWAYS SL
Administrador Solidario
- Ssu May Amy Tam
- Todor Anguelov Panayotov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45913 , F 64, S 8, H B 502857, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Información de SSU MAY AMY TAM
Mostramos los datos de SSU MAY AMY TAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SSU MAY AMY TAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos