SPIVAKOV MAKSYM
Informe ejecutivo de SPIVAKOV MAKSYM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SPIVAKOV MAKSYM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE MILLA DE ORO SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
BLACK LIZARD SL | Administrador Solidario | 30/07/2019 | |
OBERIG-TENERIFE SL | Administrador Solidario | 23/07/2019 |
VINCULACIONES DE SPIVAKOV MAKSYM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPIVAKOV MAKSYM
Empresa: MADROÑAL PLAZA SL
Administrador Unico
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 15, S 8, H TF 62129, I/A 4 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-38
Empresa: MADROÑAL PLAZA SL
Administrador Unico
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 15, S 8, H TF 62129, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Empresa: MADROÑAL PLAZA SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mamonchuk Maryna
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 15, S 8, H TF 62129, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Empresa: BLACK LIZARD SL
Administrador Solidario
- Chumak Igor
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 20, S 8, H TF 60050, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: BLACK LIZARD SL
Administrador Solidario
- Jurado Mamonchuk Maryna
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 20, S 8, H TF 60050, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: TORRE MILLA DE ORO SL
Administrador Unico
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 113, S 8, H TF 62021, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: TORRE MILLA DE ORO SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mamonchuk Maryna
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 113, S 8, H TF 62021, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: OBERIG-TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Chumak Igor
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 94, S 8, H TF 61382, I/A 3 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-38
Empresa: OBERIG-TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mamonchuk Maryna
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 94, S 8, H TF 61382, I/A 3 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-38
Empresa: MADROÑAL PLAZA SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mamonchuk Maryna
- Spivakov Maksym
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 13, S 8, H TF 62129, I/A 1 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
VER MAS ACTOS
Información de SPIVAKOV MAKSYM
Mostramos los datos de SPIVAKOV MAKSYM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPIVAKOV MAKSYM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos