SPIEWAK DELALANDE DIDIER
Informe ejecutivo de SPIEWAK DELALANDE DIDIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SPIEWAK DELALANDE DIDIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIALTIS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 13/02/2024 | 23/05/2024 |
VIALTIS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/03/2017 | 13/02/2024 |
VIALTIS ESPAÑA SL | Apoderado | 09/08/2012 | 29/03/2017 |
VINCULACIONES DE SPIEWAK DELALANDE DIDIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPIEWAK DELALANDE DIDIER
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 128716, I/A 10 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-46
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Arretz Stefan Viktor
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 31, S 8, H V 128716, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-46
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 31, S 8, H V 128716, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-46
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 31, S 8, H V 128716, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-46
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 31, S 8, H V 128716, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-46
Empresa: VIALTIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Spiewak Delalande Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8878, L 6164, F 31, S 8, H V 128716, I/A 4 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Información de SPIEWAK DELALANDE DIDIER
Mostramos los datos de SPIEWAK DELALANDE DIDIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPIEWAK DELALANDE DIDIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos