SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
Informe ejecutivo de SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS AZUL SL | Apoderado | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
Empresa: JONDAL AZUL SL
Apoderado
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268, L 267, F 120, S 8, H IB 10514, I/A 14 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
Empresa: CACTUS AZUL SL
Apoderado
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193, L 192, F 56, S 8, H IB 8356, I/A 6 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-07
Empresa: JONDAL AZUL SL
Apoderado
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 187, S 8, H IB 10514, I/A 10 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-07
Empresa: JONDAL AZUL SL
Apoderado
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 187, S 8, H IB 10514, I/A 9 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-07
Empresa: PCN 2012 IBIZA SL
Apoderado
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 186, S 8, H IB 10514, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-07
Empresa: SAPORI DIVINI SL
Administrador Solidario
- Iannucci Paolo
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187, L 186, F 76, S 8, H IB 8144, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-07
Empresa: CACTUS AZUL SL
Administrador Unico
- Spickenagel Andrea Margaretha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193, L 192, F 55, S 8, H IB 8356, I/A 5 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Información de SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA
Mostramos los datos de SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPICKENAGEL ANDREA MARGARETHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos