SPEIGHT CLINTON
Informe ejecutivo de SPEIGHT CLINTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SPEIGHT CLINTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERIOR SERVICES GROUP SPAIN SL | Administrador Solidario | 03/03/2017 | 10/08/2021 |
INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL | Presidente | 03/04/2017 | 17/01/2019 |
INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL | Consejero | 03/04/2017 | 17/01/2019 |
EMERALD TELECOM AND DATA CENTER SA | Presidente | 19/04/2017 | 19/10/2018 |
EMERALD TELECOM AND DATA CENTER SA | Consejero | 19/04/2017 | 19/10/2018 |
INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL | Presidente | 03/03/2017 | 19/10/2018 |
INTERIOR SERVICES GROUP IBERIA SL | Consejero | 03/03/2017 | 19/10/2018 |
VINCULACIONES DE SPEIGHT CLINTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPEIGHT CLINTON
Empresa: INTERIOR SERVICES GROUP SPAIN SL
Administrador Solidario
- Haupt Jorn Carsten
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29295 , F 80, S 8, H M 527312, I/A 18 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: INTERIOR ISG ESPAÑA SL
Consejero
Presidente
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 117, S 8, H M 491300, I/A 21 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: EMERALD TELECOM AND DATA CENTER SA
Consejero
- Speight Clinton
Presidente
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 99, S 8, H M 490098, I/A 11 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: DISEÑOS Y ADECUACIONES SL
Consejero
- Speight Clinton
Presidente
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 113, S 8, H M 491300, I/A 15 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: INTERIOR ISG ESPAÑA SL
Consejero
- Speight Clinton
Presidente
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32422 , F 11, S 8, H M 583594, I/A 6 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Empresa: INTERIOR SERVICES GROUP SPAIN SL
Administrador Solidario
- Speight Clinton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29295 , F 79, S 8, H M 527312, I/A 14 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Información de SPEIGHT CLINTON
Mostramos los datos de SPEIGHT CLINTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPEIGHT CLINTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos