SPACCA MELLADO VANESSA
Informe ejecutivo de SPACCA MELLADO VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SPACCA MELLADO VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEYTUN ESTATES SL | Apoderado Solidario | 16/05/2016 | |
KENZADORRA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2013 |
VINCULACIONES DE SPACCA MELLADO VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPACCA MELLADO VANESSA
Empresa: LIGHTWOOD HOTELS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34170 , F 81, S 8, H M 614617, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: FAL VENTURES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 209, S 8, H MA134239, I/A 5 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-29
Empresa: FAL VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 208, S 8, H MA134239, I/A 3 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-29
Empresa: ZEYTUN ESTATES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5308, L 4215, F 152, S 8, H MA124365, I/A 2 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-29
Empresa: LIGHTWOOD HOTELS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34170 , F 77, S 8, H M 614617, I/A 2 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Empresa: KENZADORRA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 4054, F 179, S 8, H MA118533, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-29
Información de SPACCA MELLADO VANESSA
Mostramos los datos de SPACCA MELLADO VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPACCA MELLADO VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos