SOUZA FERREIRA BIBIANA
Informe ejecutivo de SOUZA FERREIRA BIBIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOUZA FERREIRA BIBIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BP ESPAÑA SA | Apoderado | 22/02/2021 | 23/05/2022 |
BP GAS & POWER IBERIA SA | Apoderado | 18/02/2021 | 10/05/2022 |
VINCULACIONES DE SOUZA FERREIRA BIBIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUZA FERREIRA BIBIANA
Empresa: BP ESPAÑA SA
Apoderado
- Allahyarova Shahla
- Barrasa Ruiz Carlos Miguel
- Nevado Olarte Jannet
- Souza Ferreira Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 172, S 8, H M 79490, I/A 315 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: BP GAS & POWER IBERIA SA
Apoderado
- Allahyarova Shahla
- Kellner Anabel
- Nevado Olarte Jannet
- Souza Ferreira Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42320 , F 149, S 8, H M 240015, I/A 143 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: BP ESPAÑA SA
Apoderado
- Allahyarova Shahla
- Nora Toth Panna
- Souza Ferreira Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27321 , F 98, S 8, H M 79490, I/A 302 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: BP GAS EUROPE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36545 , F 12, S 8, H M 240015, I/A 129 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Información de SOUZA FERREIRA BIBIANA
Mostramos los datos de SOUZA FERREIRA BIBIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUZA FERREIRA BIBIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos