SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL GROUP SA | Administrador Unico | 20/09/2023 | |
CLAREL SL | Apoderado Solidario | 07/08/2020 | |
ONE TIME OXY SL | Administrador Unico | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 137, S 8, H B 87130, I/A 26 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-08
Empresa: CLAREL SL
Apoderado Solidario
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36637 , F 163, S 8, H B 280994, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Empresa: CLAREL SL
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36637 , F 163, S 8, H B 280994, I/A 5 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 135, S 8, H B 87130, I/A 23 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: CLAREL SL
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36637 , F 162, S 8, H B 280994, I/A 4 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-08
Empresa: CLAREL SL
Administrador Solidario
- Benet Fabregas Jose Oriol
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36637 , F 162, S 8, H B 280994, I/A 4 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-08
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 134, S 8, H B 87130, I/A 19 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Consejero Delegado
- Alonso Salterain Iñigo
- Souweine Capella Juan Carlos
Consejero
- Alonso Salterain Iñigo
- Antonello Goretti
- Garcia Monclus Emilio
- Souweine Capella Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 134, S 8, H B 87130, I/A 19 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Consejero Delegado
- Alonso Salterain Iñigo
- Souweine Capella Juan Carlos
Consejero
- Alonso Salterain Iñigo
- Antonello Goretti
- Garcia Monclus Emilio
- Souweine Capella Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 132, S 8, H B 87130, I/A 17 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: COMERCIAL GROUP SA
Administrador Unico
- Souweine Capella Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 132, S 8, H B 87130, I/A 17 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
VER MAS ACTOS
Información de SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUWEINE CAPELLA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos