SOUTO LONGUEIRA ARTURO
Informe ejecutivo de SOUTO LONGUEIRA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOUTO LONGUEIRA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTANERIA DEL NOROESTE SA | Presidente | 07/01/2013 | 10/02/2016 |
FONTANERIA DEL NOROESTE SA | Consejero | 07/01/2013 | 10/02/2016 |
PARDO PARADA FERROL SA | Presidente | 22/09/2009 | 09/10/2014 |
PARDO PARADA FERROL SA | Consejero | 22/09/2009 | 09/10/2014 |
VINCULACIONES DE SOUTO LONGUEIRA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUTO LONGUEIRA ARTURO
Empresa: FONTANERIA DEL NOROESTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Luaces Perez Luis
- Rivero De Aguilar Y De Pazos Cristobal
- Souto Longueira Arturo
Presidente
- Souto Longueira Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 210, S 8, H C 12190, I/A 8 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Empresa: PARDO PARADA FERROL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prado Freire Maria Jose Purificacion Soledad
- Rivero De Aguilar De Pazos Cristobal Maria Manuel
- Souto Longueira Arturo
Presidente
- Souto Longueira Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 101, S 8, H C 20248,BIS , I/ 7 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-15
Empresa: PARDO PARADA FERROL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prado Freire Maria Jose Purificacion Soledad
- Rivero De Aguilar De Pazos Cristobal Maria Manuel
- Souto Longueira Arturo
Presidente
- Souto Longueira Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 101, S 8, H C 20248,BIS , I/ 6 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-15
Empresa: FONTANERIA DEL NOROESTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Luaces Perez Luis
- Rivero De Aguilar Y De Pazos Cristobal
- Souto Longueira Arturo
Presidente
- Souto Longueira Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 210, S 8, H C 12190, I/A 7 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-15
Empresa: PARDO PARADA FERROL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Prado Freire Maria Jose Purificacion Soledad
- Rivero De Aguilar De Pazos Cristobal Maria Manuel
- Souto Longueira Arturo
Presidente
- Souto Longueira Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 101, S 8, H C 20248,BIS , I/ 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-15
Información de SOUTO LONGUEIRA ARTURO
Mostramos los datos de SOUTO LONGUEIRA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUTO LONGUEIRA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos