SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
Informe ejecutivo de SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADA SOUSA SL | Administrador Solidario | 18/04/2012 | 14/12/2017 |
BORDADOS BORDALO SLNE | Administrador Solidario | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
Empresa: GUADA SOUSA SL
Administrador Solidario
- Guada Martinez Esteban
- Sousa Escandon Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 158 , F 131, S 8, H SC 46089, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
Empresa: GUADA SOUSA SL
Administrador Solidario
- Guada Martinez Esteban
- Sousa Escandon Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 158 , F 131, S 8, H SC 46089, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-15
Administrador Solidario
- Sousa Escandon Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 60, S 8, H SC 31989, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-15
Información de SOUSA ESCANDON MARIA ELENA
Mostramos los datos de SOUSA ESCANDON MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUSA ESCANDON MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos