SOUSA BODAS JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de SOUSA BODAS JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOUSA BODAS JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORAMIENTO PROFESIONAL MUSICAL SL | Socio Unico | 29/01/2020 | |
ASESORAMIENTO PROFESIONAL MUSICAL SL | Administrador Unico | 29/01/2020 | |
PUNTO ZERO PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | |
ESPECTACULOS SOUSA SL | Administrador Unico | 12/12/2012 |
VINCULACIONES DE SOUSA BODAS JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOUSA BODAS JOSE CARLOS
Empresa: ASESORAMIENTO PROFESIONAL MUSICAL SL
Administrador Unico
- Sousa Bodas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4312, L 4312, F 180, S 8, H PO 66421, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: ASESORAMIENTO PROFESIONAL MUSICAL SL
Socio Único
- Sousa Bodas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4312, L 4312, F 180, S 8, H PO 66421, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: PUNTO ZERO PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Sousa Bodas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798, L 3798, F 11, S 8, H PO 53207, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-36
Empresa: ESPECTACULOS SOUSA SL
Administrador Unico
- Sousa Bodas Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 1, S 8, H PO 54093, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-36
Información de SOUSA BODAS JOSE CARLOS
Mostramos los datos de SOUSA BODAS JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOUSA BODAS JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos