SOTO VIVES RUBEN
Informe ejecutivo de SOTO VIVES RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO VIVES RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACIONES LA PLANA SL | Socio Unico | 26/05/2017 | 08/08/2024 |
COMUNICACIONES LA PLANA SL | Administrador Unico | 23/02/2016 | 08/08/2024 |
COMUNICACIONES LA PLANA SL | Liquidador | 08/08/2024 | 08/08/2024 |
COMUNICACIONES LA PLANA SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2015 | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE SOTO VIVES RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO VIVES RUBEN
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Liquidador
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 38189, I/A 6 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-12
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Administrador Unico
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 38189, I/A 6 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-12
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Socio Único
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 11, S 8, H CS 38189, I/A 3 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Administrador Unico
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 11, S 8, H CS 38189, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-12
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Administrador Mancomunado
- Calaforra Ramada Santiago
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 11, S 8, H CS 38189, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-12
Empresa: COMUNICACIONES LA PLANA SL
Administrador Mancomunado
- Calaforra Ramada Santiago
- Soto Vives Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 10, S 8, H CS 38189, I/A 1 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-12
Información de SOTO VIVES RUBEN
Mostramos los datos de SOTO VIVES RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO VIVES RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos