SOTO RODRIGUEZ VICENTE
Informe ejecutivo de SOTO RODRIGUEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOTO RODRIGUEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIN TRAVEL SA | Administrador Unico | 17/01/2017 | 26/06/2017 |
URBIKOS GESTION INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 30/09/2014 | 15/10/2014 |
URBIKOS GESTION INTEGRAL SL | Administrador Mancomunado | 15/10/2014 | 15/10/2014 |
DE SILOLONA SL | Administrador Unico | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE SOTO RODRIGUEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO RODRIGUEZ VICENTE
Empresa: WIN TRAVEL SA
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14974 , F 119, S 8, H M 249536, I/A 10 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: WIN TRAVEL SA
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14974 , F 119, S 8, H M 249536, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: URBIKOS GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Losada Rodriguez Maria Del Mar
- Pereira Sardi Alfonso
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 44, S 8, H OR 10692, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-32
Empresa: URBIKOS GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Losada Rodriguez Maria Del Mar
- Pereira Sardi Alfonso
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 44, S 8, H OR 10692, I/A 4 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-32
Empresa: URBIKOS GESTION INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Pereira Sardi Alfonso
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 44, S 8, H OR 10692, I/A 4 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-32
Empresa: DE SILOLONA SL
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22505 , F 64, S 8, H M 402191, I/A 4 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: URBIKOS GESTION INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Pereira Sardi Alfonso
- Soto Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 44, S 8, H OR 10692, I/A 3 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-32
Información de SOTO RODRIGUEZ VICENTE
Mostramos los datos de SOTO RODRIGUEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO RODRIGUEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos