SOTO RODRIGUEZ TERESA
Informe ejecutivo de SOTO RODRIGUEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO RODRIGUEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL | Administrador Mancomunado | 07/09/2021 | |
GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL | Apoderado Mancomunado | 05/11/2020 |
VINCULACIONES DE SOTO RODRIGUEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO RODRIGUEZ TERESA
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 215, S 8, H CA 5696, I/A 43 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Pinto Susana
- Mota Guerrero Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Consejero
- Lopez Pinto Susana
- Mota Guerrero Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Presidente
Secretario
- Soto Rodriguez Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 215, S 8, H CA 5696, I/A 43 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Pinto Susana
- Mota Guerrero Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 214, S 8, H CA 5696, I/A 42 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Pinto Susana
- Mota Guerrero Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 14, S 8, H CA 5696, I/A 41 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Pinto Mercedes
- Mota Utrera Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 14, S 8, H CA 5696, I/A 41 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Consejero
- Lopez Pinto Susana
- Mota Guerrero Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Secretario
- Soto Rodriguez Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 14, S 8, H CA 5696, I/A 40 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Lopez Pinto Mercedes
- Mota Utrera Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Consejero
- Lopez Pinto Mercedes
- Mota Utrera Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Presidente
Secretario
- Soto Rodriguez Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 14, S 8, H CA 5696, I/A 40 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Pinto Mercedes
- Mota Utrera Jose
- Soto Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 12, S 8, H CA 5696, I/A 37 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-11
Empresa: GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Soto Rodriguez Teresa
Consejero
- Soto Rodriguez Teresa
Secretario
- Soto Rodriguez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 11, S 8, H CA 5696, I/A 35 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-11
Información de SOTO RODRIGUEZ TERESA
Mostramos los datos de SOTO RODRIGUEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO RODRIGUEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos