SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
Informe ejecutivo de SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE CAMPOS GRANJAS Y FORESTAL SL | Administrador Unico | 24/07/2024 | |
GESTION DE CAMPOS GRANJAS Y FORESTAL SL | Socio Unico | 10/02/2021 | |
BERCIANA DE ALQUILER Y COMPRAVENTA SL | Apoderado | 15/05/2018 | |
LA ARAÑA DEL BIERZO SL | Socio Unico | 21/03/2013 | |
LA ARAÑA DEL BIERZO SL | Administrador Unico | 21/03/2013 |
VINCULACIONES DE SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 26828, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-24
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 84, S 8, H LE 26828, I/A 2 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-24
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 81, S 8, H LE 26828, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-24
Socio Único
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 81, S 8, H LE 26828, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-24
Apoderado
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 207, S 8, H LE 22987, I/A 2 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-24
Empresa: LA ARAÑA DEL BIERZO SL
Administrador Unico
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 68, S 8, H LE 22058, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-24
Empresa: LA ARAÑA DEL BIERZO SL
Socio Único
- Soto Rodriguez Alfonso Hermogenes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 68, S 8, H LE 22058, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-24
Información de SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES
Mostramos los datos de SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO RODRIGUEZ ALFONSO HERMOGENES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos