SOTO ROBLES MANUEL
Informe ejecutivo de SOTO ROBLES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOTO ROBLES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES FRANCES SL | Apoderado | 01/03/2010 | |
RA-BE-SA BUS SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 | |
G. T. BUS T. D. V. SL | Administrador Unico | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO ROBLES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ROBLES MANUEL
Empresa: AUTOCARES FRANCES SL
Apoderado
- Soto Robles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 134, S 8, H A 34534, I/A 7 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-03
Empresa: RA-BE-SA BUS SL
Administrador Solidario
- Soto Robles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 212, S 8, H A 54235, I/A 5 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-03
Empresa: G. T. BUS T. D. V. SL
Administrador Unico
- Soto Robles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 58, S 8, H A 51660, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-03
Información de SOTO ROBLES MANUEL
Mostramos los datos de SOTO ROBLES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ROBLES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos