SOTO ROBLES FRANCISCA
Informe ejecutivo de SOTO ROBLES FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO ROBLES FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RA-BE-SA BUS SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 | |
G. T. BUS T. D. V. SL | Administrador Unico | 14/01/2009 | |
AUTOCARES MIRALLES SL | Administrador Unico | 03/01/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO ROBLES FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ROBLES FRANCISCA
Empresa: RA-BE-SA BUS SL
Administrador Solidario
- Soto Robles Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 212, S 8, H A 54235, I/A 5 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-03
Empresa: G. T. BUS T. D. V. SL
Administrador Unico
- Soto Robles Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 58, S 8, H A 51660, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-03
Empresa: AUTOCARES MIRALLES SL
Administrador Unico
- Soto Robles Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 82, S 8, H A 22797, I/A 14 (03/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-03
Información de SOTO ROBLES FRANCISCA
Mostramos los datos de SOTO ROBLES FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ROBLES FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos