SOTO POZO MARCOS
Informe ejecutivo de SOTO POZO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SOTO POZO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTICA SALUD DEL PENSIONISTA SL | Socio Unico | 02/03/2023 | |
OPTICA SALUD DEL PENSIONISTA SL | Administrador Unico | 02/03/2023 |
VINCULACIONES DE SOTO POZO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO POZO MARCOS
Empresa: OPTICA Y AUDIFONOS SOCIALES SL
Liquidador
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41006 , F 62, S 8, H M 727255, I/A 2 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: OPTICA Y AUDIFONOS SOCIALES SL
Administrador Unico
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41006 , F 62, S 8, H M 727255, I/A 2 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: OPTICA SALUD DEL PENSIONISTA SL
Administrador Unico
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 121, S 8, H M 786419, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: OPTICA SALUD DEL PENSIONISTA SL
Socio Único
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 121, S 8, H M 786419, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: AUDIX OPTICA Y AUDIFONOS SL
Liquidador
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35129 , F 58, S 8, H M 631779, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: AUDIX OPTICA Y AUDIFONOS SL
Administrador Unico
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35129 , F 58, S 8, H M 631779, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: OPTICA Y AUDIFONOS SOCIALES SL
Administrador Unico
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41006 , F 60, S 8, H M 727255, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: OPTICA Y AUDIFONOS SOCIALES SL
Socio Único
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41006 , F 60, S 8, H M 727255, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: SOTO POZO MARCOS 001068515J SLNE
Liquidador
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 38, S 9, H M 1158, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: SOTO POZO MARCOS 001068515J SLNE
Administrador Unico
- Soto Pozo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 38, S 9, H M 1158, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
VER MAS ACTOS
Información de SOTO POZO MARCOS
Mostramos los datos de SOTO POZO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO POZO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos