SOTO MUÑOZ RAMON
Informe ejecutivo de SOTO MUÑOZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOTO MUÑOZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Apoderado | 24/11/2022 | |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Secretario | 04/04/2019 | 31/08/2022 |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Consejero | 04/04/2019 | 31/08/2022 |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/04/2019 | 31/08/2022 |
R P S 3 INFORMATION SYSTEMS SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2022 | |
CONEKTIA THINK TANK SL | Liquidador Mancomunado | 20/02/2020 | 20/02/2020 |
CONEKTIA THINK TANK SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2020 | |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Secretario | 16/01/2014 | 04/04/2019 |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2014 | 04/04/2019 |
APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS SA | Consejero | 16/01/2014 | 04/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOTO MUÑOZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO MUÑOZ RAMON
Apoderado
- Noguera Franco Maria Pilar
- Peña Pueyo Sergio
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3340 , F 18, S 8, H T 59559, I/A 3 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-43
Consejero Delegado Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 131, S 8, H B 59908, I/A 17 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: R P S 3 INFORMATION SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32355 , F 148, S 8, H B 207993, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: CONEKTIA THINK TANK SL
Liquidador Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35883 , F 157, S 8, H B 269691, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: CONEKTIA THINK TANK SL
Administrador Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Liquidador Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35883 , F 157, S 8, H B 269691, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 131, S 8, H B 59908, I/A 16 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 131, S 8, H B 59908, I/A 16 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8395 , F 124, S 8, H B 59908, I/A 15 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Peña Pueyo Sergio
- Roda Baños Antonio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8395 , F 124, S 8, H B 59908, I/A 15 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Noguera Franco Maria Pilar
- Peña Pueyo Sergio
- Soto Muñoz Ramon
Consejero
- Noguera Franco Maria Pilar
- Peña Pueyo Sergio
- Soto Muñoz Ramon
Presidente
Secretario
- Soto Muñoz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8395 , F 123, S 8, H B 59908, I/A 10 N (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-08
VER MAS ACTOS
Información de SOTO MUÑOZ RAMON
Mostramos los datos de SOTO MUÑOZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO MUÑOZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos