SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
Informe ejecutivo de SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCALINGUA UNIVERSIDAD DE ALCALA SRL | Secretario No Consejero | 22/06/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
Empresa: CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA SA
Consejero
Secretario
- Soto Marquez Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19237 , F 83, S 8, H M 140207, I/A 28 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: ALCALINGUA UNIVERSIDAD DE ALCALA SRL
Secretario
- Soto Marquez Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30841 , F 31, S 8, H M 238063, I/A 25 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA SA
Secretario
- Soto Marquez Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19237 , F 77, S 8, H M 140207, I/A 21 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28
Empresa: ALCALINGUA UNIVERSIDAD DE ALCALA SRL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Soto Marquez Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30841 , F 27, S 8, H M 238063, I/A 20 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: ALCALINGUA UNIVERSIDAD DE ALCALA SRL
Secretario No Consejero
- Soto Marquez Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14408 , F 221, S 8, H M 238063, I/A 12 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA
Mostramos los datos de SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO MARQUEZ CRISTINA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos