SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS ARQUITECTONICOS DIVERSOS SA | Apoderado | 01/10/2021 |
VINCULACIONES DE SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
Apoderado
- Soto Gomez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 54, S 8, H M 641, I/A 17 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Administrador Unico
- Soto Gomez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 54, S 8, H M 641, I/A 16 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Administrador Unico
- Soto Gomez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 54, S 8, H M 641, I/A 15 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Administrador Unico
- Soto Gomez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 66, S 8, H M 641, I/A 14 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Empresa: SERVICIOS ARQUITECTONICOS VARIOS SA
Administrador Unico
- Soto Gomez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 52, S 8, H M 640, I/A 9 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO GOMEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos