SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES JOSE MARIA SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SL | Socio Unico | 17/03/2011 | |
TRANSPORTES JOSE MARIA SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SL | Administrador Unico | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
Empresa: AVES CAÑADA SL
Administrador Unico
- Soto Espinosa De Los Monteros Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 2, S 8, H H 22725, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-21
Empresa: AVES CAÑADA SL
Administrador Unico
- Soto Espinosa De Los Monteros Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 1, S 8, H H 22725, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-9-21
Empresa: AVICOLA DEL CONDADO SL
Apoderado
- Soto Espinosa De Los Monteros Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 81, F 166, S 8, H H 6549,H , I/ 8 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-21
Administrador Unico
- Soto Espinosa De Los Monteros Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 185, S 8, H H 19070,H , I/ 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-21
Socio Único
- Soto Espinosa De Los Monteros Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 185, S 8, H H 19070,H , I/ 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-21
Información de SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA
Mostramos los datos de SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos