SOTO DOCAMPO MARTA
Informe ejecutivo de SOTO DOCAMPO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOTO DOCAMPO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEJORAS ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES DE CONSTRUCCION MSD SL | Apoderado | 07/10/2020 | |
HITTO HISPANICA EDIFICACION SL | Socio Unico | 11/09/2019 | |
MEJORAS ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES DE CONSTRUCCION MSD SL | Apoderado | 03/05/2019 | |
HITTO HISPANICA EDIFICACION SL | Administrador Unico | 12/04/2019 | |
MEJORAS ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES DE CONSTRUCCION MSD SL | Apoderado | 13/12/2017 | |
MEJORAS ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES DE CONSTRUCCION MSD SL | Apoderado | 30/03/2017 |
VINCULACIONES DE SOTO DOCAMPO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO DOCAMPO MARTA
Empresa: IZCON MODEL SL
Apoderado
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137, L 4137, F 163, S 8, H PO 60530, I/A 9 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-36
Empresa: HITTO HISPANICA EDIFICACION SL
Socio Único
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 132, S 8, H PO 64778, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-36
Empresa: IZCON MODEL SL
Apoderado
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137, L 4137, F 162, S 8, H PO 60530, I/A 8 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-36
Empresa: HITTO HISPANICA EDIFICACION SL
Administrador Unico
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270, L 4270, F 131, S 8, H PO 64778, I/A 2 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-36
Empresa: IZCON MODEL SL
Apoderado
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137, L 4137, F 161, S 8, H PO 60530, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: IZCON MODEL SL
Apoderado
- Soto Docampo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4137, L 4137, F 161, S 8, H PO 60530, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-36
Información de SOTO DOCAMPO MARTA
Mostramos los datos de SOTO DOCAMPO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO DOCAMPO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos