SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
Informe ejecutivo de SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODULOS MULTIJUEGOS SL | Apoderado | 08/04/2010 | |
CIFS CUEVA DEL TESORO SL | Administrador Unico | 26/02/2010 | |
MODULOS MULTIJUEGOS SL | Apoderado Mancomunado | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
Empresa: EASYPLAY SL
Apoderado Mancomunado
- Arranz Garcia Juan-david
- Soto Castellano Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 174, S 8, H Z 35727, I/A 6 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-50
Empresa: MODULOS MULTIJUEGOS SL
Apoderado
- Soto Castellano Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964, L 877, F 209, S 8, H MA 27885, I/A 6 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-29
Empresa: CIFS CUEVA DEL TESORO SL
Administrador Unico
- Soto Castellano Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279, L 1192, F 152, S 8, H MA 13073, I/A 5 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
Empresa: MODULOS MULTIJUEGOS SL
Apoderado Mancomunado
- Merchan Benitez Silvia
- Soto Castellano Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964, L 877, F 208, S 8, H MA 27885, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-29
Empresa: EASYPLAY SL
Apoderado Mancomunado
- Arranz Garcia Juan-david
- Soto Castellano Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 174, S 8, H Z 35727, I/A 5 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-50
Información de SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON
Mostramos los datos de SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO CASTELLANO JESUS-RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos