SOTO BONET MIGUEL
Informe ejecutivo de SOTO BONET MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTO BONET MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVOMAR AROUSA SL | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
NOVOMAR AROUSA SL | Apoderado | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE SOTO BONET MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO BONET MIGUEL
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Socio Único
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 159, S 8, H PO 51273, I/A 12 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-36
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 159, S 8, H PO 51273, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-36
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Administrador Mancomunado
- Millan Fragua Ramiro
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 159, S 8, H PO 51273, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-36
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Administrador Mancomunado
- Millan Fragua Ramiro
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 158, S 8, H PO 51273, I/A 10 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-36
Empresa: BATEILLA SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 40, S 8, H PO 63188, I/A 3 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-36
Empresa: VIVEROS DE MOLUSCOS MITILIDAE SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 30, S 8, H PO 63670, I/A 2 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-36
Empresa: BATEILLA SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 40, S 8, H PO 63188, I/A 2 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-36
Empresa: VIVEROS DE MOLUSCOS MITILIDAE SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 30, S 8, H PO 63670, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-36
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Apoderado
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 156, S 8, H PO 51273, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-36
Empresa: NOVOMAR AROUSA SL
Administrador Unico
- Soto Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708, L 3708, F 155, S 8, H PO 51273, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-36
VER MAS ACTOS
Información de SOTO BONET MIGUEL
Mostramos los datos de SOTO BONET MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO BONET MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos