SOTO BONELO MANUEL
Informe ejecutivo de SOTO BONELO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO BONELO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUNTURE SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
HUNTURE SL | Socio Unico | 14/12/2023 |
VINCULACIONES DE SOTO BONELO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO BONELO MANUEL
Empresa: HUNTURE SL
Administrador Unico
- Soto Bonelo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46090 , F 109, S 8, H M 809820, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: HUNTURE SL
Socio Único
- Soto Bonelo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46090 , F 109, S 8, H M 809820, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: PROMOTORA DE MINICENTRALES SA
Apoderado
- Soto Bonelo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 21, S 8, H M 59707, I/A 26 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Empresa: PROMOTORA DE MINICENTRALES SA
Apoderado
- Soto Bonelo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 19, S 8, H M 59707, I/A 23 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de SOTO BONELO MANUEL
Mostramos los datos de SOTO BONELO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO BONELO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos