SOTO ALARCON ARMANDO
Informe ejecutivo de SOTO ALARCON ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTO ALARCON ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROTRACTOR ROCHI OCCIDENTAL SL | Vicepresidente | 17/08/2020 | |
AGROTRACTOR ROCHI OCCIDENTAL SL | Consejero | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE SOTO ALARCON ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO ALARCON ARMANDO
Empresa: AGROTRACTOR SEVILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 94056, I/A 7 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Empresa: AGROTRACTOR ROCHI OCCIDENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 193, S 8, H SE 94058, I/A 11 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Empresa: AGROTRACTOR ROCHI OCCIDENTAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Soto Alarcon Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 193, S 8, H SE 94058, I/A 11 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Empresa: AGROTRACTOR ROCHI OCCIDENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 178, S 8, H SE 94058, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: AGROTRACTOR SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 160, S 8, H SE 94056, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: PUERTO COLORADO SL
Apoderado Solidario
- CARRION ESTRUCTURAS SL
- GAMBERO SL
- Soto Alarcon Armando
Liquidador Mancomunado
- CARRION ESTRUCTURAS SL
- GAMBERO SL
- Soto Alarcon Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 135, S 8, H SE 64226, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-41
Empresa: PUERTO COLORADO SL
Administrador Mancomunado
- CARRION ESTRUCTURAS SL
- GAMBERO SL
- Soto Alarcon Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 135, S 8, H SE 64226, I/A 5 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-41
Información de SOTO ALARCON ARMANDO
Mostramos los datos de SOTO ALARCON ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO ALARCON ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos