SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERCIEN COSLADA SL | Administrador Solidario | 14/10/2019 | 15/10/2019 |
SPECIAL CASA EUROPA SL | Administrador Solidario | 30/12/2015 | 05/01/2016 |
SPECIAL CASA EUROPA SL | Liquidador | 05/01/2016 | 05/01/2016 |
SUPERCIEN COSLADA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/06/2012 | |
SUPERCIEN COSLADA SL | Consejero | 14/06/2012 | |
SPECIAL CASA EUROPA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/06/2012 | |
SPECIAL CASA EUROPA SL | Consejero | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
Empresa: SUPERCIEN COSLADA SL
Administrador Solidario
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11480 , F 44, S 8, H M 180244, I/A 7 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: SUPERCIEN COSLADA SL
Administrador Solidario
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11480 , F 43, S 8, H M 180244, I/A 6 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: SPECIAL CASA EUROPA SL
Liquidador
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19619 , F 135, S 8, H M 344860, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Empresa: SPECIAL CASA EUROPA SL
Administrador Solidario
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19619 , F 135, S 8, H M 344860, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Empresa: SPECIAL CASA EUROPA SL
Administrador Solidario
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19619 , F 134, S 8, H M 344860, I/A 4 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Empresa: SUPERCIEN COSLADA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sotillos Ortiz Angel
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Angel
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11480 , F 43, S 8, H M 180244, I/A 5 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: SPECIAL CASA EUROPA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sotillos Ortiz Angel
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ortiz Del Valle Rosa Maria
- Sotillos Ortiz Angel
- Sotillos Ortiz Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19619 , F 134, S 8, H M 344860, I/A 3 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Información de SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTILLOS ORTIZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos