SOTELO GOYANES ANTONIO
Informe ejecutivo de SOTELO GOYANES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOTELO GOYANES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYROMA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Apoderado Solidario | 14/11/2018 | |
CYROMA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Presidente | 14/11/2018 | |
CYROMA EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Consejero | 14/11/2018 | |
CEVIAM EPC SL | Presidente | 26/10/2018 | |
CEVIAM EPC SL | Consejero | 26/10/2018 | |
CEVIAM EPC SL | Apoderado | 26/10/2018 |
VINCULACIONES DE SOTELO GOYANES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTELO GOYANES ANTONIO
Empresa: CONCESIONARIA TERUEL NORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Pau Javier
- Bernal Gravalos Ignacio
- Rodriguez Oliver Vicente
- San Antonio Guerrero Jesus
- Sotelo Goyanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36242 , F 72, S 8, H M 651215, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: CONCESIONARIA TERUEL NORTE SA
Consejero
- Rodriguez Oliver Vicente
- Sotelo Goyanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36242 , F 72, S 8, H M 651215, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: CYROMA EMPRESA CONSTRUCTORA SL
Consejero
- Bernal Gravalos Ignacio
- Bernal Gravalos Rafael
- Sotelo Arcos Sergio
- Sotelo Goyanes Antonio
Presidente
- Sotelo Goyanes Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38322 , F 157, S 8, H M 681848, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: CYROMA EMPRESA CONSTRUCTORA SL
Apoderado Solidario
- Bernal Gravalos Ignacio
- Bernal Gravalos Rafael
- Sotelo Arcos Sergio
- Sotelo Goyanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38322 , F 155, S 8, H M 681848, I/A 4 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: CEVIAM EPC SL
Apoderado
- Bernal Gravalos Ignacio
- Bernal Gravalos Rafael
- Sotelo Arcos Sergio
- Sotelo Goyanes Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33907 , F 61, S 8, H M 610163, I/A 7 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: CEVIAM EPC SL
Consejero
- Bernal Gravalos Ignacio
- Bernal Gravalos Rafael
- Sotelo Arcos Sergio
- Sotelo Goyanes Antonio
Presidente
- Sotelo Goyanes Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33907 , F 60, S 8, H M 610163, I/A 6 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: CONCESIONARIA TERUEL NORTE SA
Consejero
- Macicior Tellechea Jose Luis
- Rodriguez Oliver Vicente
- Ros Valencia Jose Maria
- Sotelo Goyanes Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36242 , F 72, S 8, H M 651215, I/A 4 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29947 , F 48, S 8, H M 538963, I/A 12 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: CEINTRA DESARROLLOS Y PROYECTOS SL
Consejero
- Barios Sangra Antonio
- Bernal Gravalos Ignacio
- Sotelo Goyanes Antonio
Presidente
- Sotelo Goyanes Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32417 , F 25, S 8, H M 583497, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Consejero Delegado
- Sotelo Goyanes Antonio
Consejero
- Barios Sagra Antonio
- Bernal Gravalos Ignacio
- Sotelo Goyanes Antonio
Presidente
- Sotelo Goyanes Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 192, S 8, H M 422525, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
VER MAS ACTOS
Información de SOTELO GOYANES ANTONIO
Mostramos los datos de SOTELO GOYANES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTELO GOYANES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos