SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
Informe ejecutivo de SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAGUA SL | Apoderado | 28/10/2020 | |
GESTORA DE PROYECTOS CANARIOS SL | Consejero | 11/02/2012 | 09/12/2019 |
TAGUA SL | Consejero | 12/12/2011 | 30/07/2012 |
CANISAGUA SL | Consejero | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
Empresa: TAGUA SL
Apoderado
- Gonzalez Sosa Maria Candelaria
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 206, S 8, H TF 2739, I/A 17 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: GESTORA DE PROYECTOS CANARIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Sosa Luis Francisco
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 191, S 8, H TF 49798, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
Empresa: TAGUA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Guardia Juan Antonio
- Gonzalez Sosa Luis Francisco
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 205, S 8, H TF 2739, I/A 14 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-38
Empresa: GESTORA DE PROYECTOS CANARIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Guardia Juan Antonio
- Gonzalez Sosa Luis Francisco
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 188, S 8, H TF 49798, I/A 1 (11/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-38
Empresa: TAGUA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Guardia Juan Antonio
- Gonzalez Sosa Luis Francisco
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 210, S 8, H TF 2739, I/A 13 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-38
Empresa: GESTAGUA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Guardia Juan Antonio
- Gonzalez Sosa Luis Francisco
- Gonzalez Sosa Maria Dolores
- Sosa Escobar Maria Candelaria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 193, S 8, H TF 3042, I/A 9 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-38
Información de SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA
Mostramos los datos de SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOSA ESCOBAR MARIA CANDELARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos