SOSA BATISTA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de SOSA BATISTA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOSA BATISTA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA SL | Consejero | 07/07/2021 | |
COMARSE LA PALMA SA | Administrador Unico | 02/10/2015 |
VINCULACIONES DE SOSA BATISTA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOSA BATISTA MARIA JESUS
Empresa: DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA SL
Apoderado Solidario
- Sosa Batista Maria Jesus
Apoderado
- Sosa Batista Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 209, S 8, H IP 1076, I/A 7 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-38
Empresa: DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA SL
Apoderado Solidario
- Batista Sanchez Patricia
- Sosa Batista Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 208, S 8, H IP 1076, I/A 6 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-38
Empresa: DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 208, S 8, H IP 1076, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-38
Empresa: DISTRIBUCIONES BATISTA MEDINA SL
Apoderado
- Sosa Batista Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 207, S 8, H IP 1076, I/A 4 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-38
Empresa: COMARSE LA PALMA SA
Administrador Unico
- Sosa Batista Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 17, S 8, H IP 722, I/A 8 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-38
Información de SOSA BATISTA MARIA JESUS
Mostramos los datos de SOSA BATISTA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOSA BATISTA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos