SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
Informe ejecutivo de SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TILAR VALENCIA SA | Consejero | 24/06/2009 | 31/05/2017 |
TILAR VALENCIA SA | Apoderado | 25/06/2009 | 17/11/2011 |
TILAR VALENCIA SA | Consejero Delegado Solidario | 24/06/2009 | |
TILAR VALENCIA SA | Vicepresidente | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
Empresa: TILAR VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
- TILAR NORTE SA
- TILAR SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 352, F 10, S 8, H V 5065, I/A 15 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-46
Empresa: TILAR VALENCIA SA
Apoderado
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 352, F 10, S 8, H V 5065, I/A 13 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-46
Empresa: TILAR VALENCIA SA
Apoderado
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 352, F 9, S 8, H V 5065, I/A 11 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-46
Empresa: TILAR VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
- TILAR NORTE SA
- TILAR SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 352, F 9, S 8, H V 5065, I/A 10 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-46
Empresa: TILAR VALENCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
- TILAR NORTE SA
Consejero
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
- TILAR NORTE SA
- TILAR SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sornosa Vivo Ernesto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 352, F 9, S 8, H V 5065, I/A 10 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-46
Información de SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE
Mostramos los datos de SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORNOSA VIVO ERNESTO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos