SORIANO TOUS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de SORIANO TOUS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIANO TOUS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN SPORTS 2020 SL | Administrador Unico | 15/06/2020 |
VINCULACIONES DE SORIANO TOUS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO TOUS ALEJANDRO
Empresa: TARRAGONA SPORTS SL
Administrador Unico
- Soriano Tous Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47844 , F 61, S 8, H B 564000, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: TARRAGONA SPORTS SL
Administrador Unico
- Soriano Tous Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47844 , F 61, S 8, H B 564000, I/A 1 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Empresa: BCN SPORTS 2020 SL
Administrador Unico
- Soriano Tous Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47348 , F 58, S 8, H B 549247, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Información de SORIANO TOUS ALEJANDRO
Mostramos los datos de SORIANO TOUS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO TOUS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos